-
浙江宁波市有哪几个县? 浙江镇海人民政府
杭州市人民政府的历任市长 姓名籍2113贯任职时间谭震林湖南5261攸县1949年5月至9月江 华湖南江4102华1949年9月至1951年7月吴 宪河北1653吴桥1951年7月至1955年1月 1955年7月至1962年9月王子达浙江镇...
杭州市人民政府的历任市长 姓名籍2113贯任职时间谭震林湖南5261攸县1949年5月至9月江 华湖南江4102华1949年9月至1951年7月吴 宪河北1653吴桥1951年7月至1955年1月 1955年7月至1962年9月王子达浙江镇...